• 2+4+100+200*4*10*40=320.106
    1) 200*4=800 2) 800*10=8000 3) 8000*40=320.000

    4) 2+4=6 5) 6+100=106 6) 106+320.000=320.106

    Ответ: 320.106

    Первым действием всегда выполняем то, что записано в скобках. Потом мы выполняем умножение и деление (по порядку). А последний пункт — это сложение и вычитание (тоже по порядку).

  • 2+4+100*200*4*10*40=33920000