Решить пример (30000-400×25)÷125+16

Решить пример (30000-400×25)÷125+16

  • (30000-400*25)/125+16=176
    400*25=10000
    30000-10000=20000
    20000/125=160
    160+16=176
  • 30000-10000=20000
    20000:125 =160
    400 * 25 = 10000
    160+16=176